Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalagervej 23, 7884 Fur (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Direktion: Vagn Eigil Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-10 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Legale ejere: Vagn Eigil Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Navne: Fur Øko Landbrug ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Reelle ejere: Vagn Eigil Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Stiftere: Vagn Eigil Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalagervej 23, 7884 Fur (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalagervej 23, 7884 Fur (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalagervej 23, 7884 Fur (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2018-01-10 tilføjes Direktion: Vagn Eigil Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive økologisk landbrugsproduktion (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-10 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Legale ejere: Vagn Eigil Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Navne: Fur Øko Landbrug ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Reelle ejere: Vagn Eigil Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Stiftere: Vagn Eigil Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Vedtægter: 2018-01-10 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-17)