Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevej 7, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2024-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjernevej 56, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjernevej 56, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuemarken 20, 5600 Faaborg (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuemarken 20, 5600 Faaborg (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2018-01-15 tilføjes Direktion: Ronnie Storm Jessen (direktør) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: Ronnie Jessen Holding ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Navne: Ronnie Jessen´s Maler- og Spartelfirma ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Storm Jessen (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Stiftere: Ronnie Jessen Holding ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-17)