Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jesper Larsen | 01.04.2018 | 11.05.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jesper Constantin Fejring | 01.04.2018 | 10.05.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jesper Constantin Fejring | 01.02.2018 | 31.03.2018 | 100,00% | 100,00 % |