Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovly 31, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Sofie Højgaard Melby, Lars Højgaard Hansen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: lhha@outlook.dk (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: Høj's Antik & Design I/S (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Sofie Højgaard Melby, Lars Højgaard Hansen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovly 31, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2018-01-01 tilføjes Interessenter: Sofie Højgaard Melby, Lars Højgaard Hansen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lhha@outlook.dk (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: Høj's Antik & Design I/S (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Sofie Højgaard Melby, Lars Højgaard Hansen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-03-16)