Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 2, 1. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 2, 1. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 2, 1. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Direktion: Martin Høll Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde konsulentbistand og rådgivning inden for IT-branchen samt udvikling og salg af IT-løsninger og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: Høll ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Navne: DENOA ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: Martin Høll Christensen (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Stiftere: Høll ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-16)