Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Vedtægter: 2022-09-06 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 fjernes Direktion: Mikkel Kratholm Westergaard (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Tanja Møller, Peter Aggestrup (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Kratholm Westergaard, Mikkel Kratholm Westergaard (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Kratholm Holding ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Tanja Møller, Peter Aggestrup (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Aggestrup Holding ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Aggestrup Holding ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-01-03 tilføjes Legale ejere: Aggestrup Holding ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: Aggestrup Holding ApS, Kratholm Holding ApS (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-02 fjernes Legale ejere: Aggestrup Holding ApS (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-17 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Kratholm Westergaard (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-01-16 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Kratholm Westergaard, Mikkel Kratholm Westergaard, Tanja Møller, Peter Aggestrup (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-01-16 fjernes Reelle ejere: Mikkel Kratholm Westergaard (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Direktion: Mikkel Kratholm Westergaard (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation og overfladebehandling af biler, herunder autolakerings-, pladesmeds- og karrosseriværksted og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-02 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Navne: KM Pitstop ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Stiftere: Kratholm Holding ApS, Aggestrup Holding ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-01-02 tilføjes Vedtægter: 2018-01-02 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2018-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-16)