Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-09-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Morten Grangaard Salomonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-12-21 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GEOTRAIL Event ApS. (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-08 fjernes Direktion: Liselotte Salomonsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Navne: GEOBASE Holding ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-20 fjernes Navne: GEOBASE Holding IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: GEOBASE-Holding@geotrail.dk (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: morten@geotrail.dk (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Belsager 82, 2670 Greve (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Direktion: Liselotte Salomonsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2018-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejerskab af selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@geotrail.dk (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: Liselotte Salomonsen, Morten Grangaard Salomonsen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-01-15 tilføjes Navne: GEOBASE Holding IVS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: Liselotte Salomonsen, Morten Grangaard Salomonsen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Stiftere: Morten Grangaard Salomonsen, Liselotte Salomonsen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)