Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Det Grønne Køkken Rødovre ApS. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2020-05-28 tilføjes Legale ejere: Mustafa Kara (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-04-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 tilføjes Reelle ejere: Mustafa Kara (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Muhammed Kara (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, st. 42., 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Direktion: Muhammed Kara (direktør) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og at eje kapitalandele i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: Muhammed Kara (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-01-15 tilføjes Navne: Kara Holding ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Stiftere: Muhammed Kara (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-15)