Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 21, 2. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Hjemmeside: www.virkdoktor.dk (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: tom@virkdoktor.dk (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: Corona LUK 1 ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Stiftere: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-19)
Den 2021-12-20 Statstidende Dekret
Den 2021-11-22 fjernes Legale ejere: Corona LUK 4 ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-19)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-19)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: Corona LUK 1 ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-09-01 fjernes Bestyrelse: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (formand) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: VirkDoktor ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 21, 2. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 21, 2. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 21, 2. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 5, 3. 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 5, 3. 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 97, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 97, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 18, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-09-22)
Den 2019-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: tom@virkdoktor.dk (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: tomjonsenprivat@gmail.com (offentliggjort 2019-09-22)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-22 tilføjes Legale ejere: Corona LUK 4 ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-05-22 fjernes Legale ejere: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-05-21 tilføjes Navne: VirkDoktor ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-05-20 fjernes Navne: VirkDoktor Ivs (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 18, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-09-22)
Den 2019-02-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 18, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-06-04 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 18, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 18, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 18, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 45, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (formand) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tomjonsenprivat@gmail.com (offentliggjort 2019-09-22)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2018-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-01-14)
Den 2018-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejløvej 45, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde rådgivning til virksomheder. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Hjemmeside: www.virkdoktor.dk (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Navne: VirkDoktor Ivs (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Stiftere: Tom Jon Ahrenkiel Jonsen (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2018-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2018-01-14 tilføjes Vedtægter: 2018-01-14 (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-22)