Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
AndreMeddelelser | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymuren 60, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-07 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: Renáta Garics, Mátyás István Garics (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: MG2 Invest ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Reelle ejere: Renáta Garics, Mátyás István Garics (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Stiftere: Mátyás István Garics (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-08-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-05-12 Statstidende AndreMeddelelser
Den 2021-05-01 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-24 Statstidende Dekret
Den 2020-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Mátyás István Garics (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymuren 60, 1. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Direktion: Mátyás István Garics (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er nethandel og investering. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-07 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Legale ejere: Renáta Garics, Mátyás István Garics (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Navne: MG2 Invest ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Reelle ejere: Renáta Garics, Mátyás István Garics (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Stiftere: Mátyás István Garics (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-01-07 tilføjes Vedtægter: 2018-01-07 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)