Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-07-04 Statstidende Dekret
Den 2023-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Lasse Fredholm (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-08-29 tilføjes Vedtægter: 2022-08-29 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 22, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 44, 3., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Christian Peder Mohr Henriksen (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 44, 3., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 30, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: Metais Holding ApS, Enware ApS, Stor Kanon ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: Stor Kanon ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Asger Juncher Métais, Esben Toftdahl Nielsen, Lasse Fredholm (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Lasse Fredholm (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Legale ejere: Stor Kanon ApS (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-01-12 fjernes Legale ejere: Fredholm Lasse Holding IVS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 30, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 27, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 27, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Provstevej 2, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Hjemmeside: www.roadsurfing.dk (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@roadsurfing.dk (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Provstevej 2, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-01-11 tilføjes Direktion: Lasse Fredholm (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive webshop med detailsalg bl.a. elektriske skateboards, andre elektriske transportmidler og tilhørende udstyr, såsom sikkerhedsudstyr og merchandiese og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-11 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Legale ejere: Fredholm Lasse Holding IVS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-01-11 tilføjes Navne: RoadSurfing ApS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Reelle ejere: Lasse Fredholm (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Stiftere: Fredholm Lasse Holding IVS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2018-01-11 tilføjes Vedtægter: 2018-01-11 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-06)