Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 16, st. th., 1358 København K (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 20, st. tv., 1254 København K (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 tilføjes Hjemmeside: https://motorproductions.dk/ (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Motor Administration ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Caminoen ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 20, st. tv., 1254 København K (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2019-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 6, 3., 2200 København N (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 6, 3., 2200 København N (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-01-10 tilføjes Direktion: Christian Torpe (direktør) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er filmproduktion samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-10 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-10 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Legale ejere: C Torpe Holding ApS, J Morthorst Holding ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Navne: MOTOR ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Torpe, Jesper Morthorst (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2018-01-10 tilføjes Stiftere: J Morthorst Holding ApS, C Torpe Holding ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Vedtægter: 2018-01-10 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-11)