Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethelund 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Direktion: Anders Lund Hesdam (direktør) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-09 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Legale ejere: Anders Lund Hesdam (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Navne: James Oxford Holding IVS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Reelle ejere: Anders Lund Hesdam (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Stiftere: Anders Lund Hesdam (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAX CONSTRUCTION TOTALENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-10-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-09 tilføjes Vedtægter: 2018-10-09 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethelund 9, 2765 Smørum (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Direktion: Anders Lund Hesdam (direktør) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-09 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Legale ejere: Anders Lund Hesdam (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Navne: James Oxford Holding IVS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Lund Hesdam (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Stiftere: Anders Lund Hesdam (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Vedtægter: 2018-01-09 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-26)