Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-03 tilføjes Legale ejere: Erik Stadsvold Mikkelsen, Nikolaj Sten Mikkelsen, Caroline Sten Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-02 fjernes Legale ejere: Erik Stadsvold Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-03 tilføjes Reelle ejere: Erik Stadsvold Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-02 fjernes Reelle ejere: Erik Stadsvold Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2017-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pølsedrengene ApS. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsen Stevns Vej 7, 9310 Vodskov (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Direktion: Erik Stadsvold Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i unoterede selskaber samt formuepleje. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: Erik Stadsvold Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2017-12-15 tilføjes Navne: Erik Stadsvold Mikkelsen Holding ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Reelle ejere: Erik Stadsvold Mikkelsen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2017-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Vedtægter: 2017-12-15 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-11)