Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicklas Pyrdol | 01.03.2020 | 31.07.2021 | direktør |
William Ross Clough | 09.07.2018 | 20.01.2019 | direktør |
Thomas Tornerup | 08.01.2018 | 18.04.2023 | direktør |
Per Christensen Jackson | 08.01.2018 | 14.02.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kristian Runov | 16.02.2022 | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Herrmann | 27.03.2020 | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Vagn Carstensen | 27.03.2020 | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annette Otto | 27.03.2020 | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Bisgaard Madsen | 27.03.2020 | 16.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Heine | 27.03.2020 | 16.12.2020 | formand |