Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-10 tilføjes Vedtægter: 2022-07-10 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-10 fjernes Binavne: TO Tal og Bogføring ApS, TO Bogføring ApS (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-04 tilføjes Binavne: TO Tal og Bogføring ApS, TO Bogføring ApS, AO Administration & Udlejning ApS (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 42, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Binavne: Anders Olesen Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Direktion: Anders Olesen (direktør) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-10 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Legale ejere: AOADM Holding ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Navne: AOADM ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Olesen (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Stiftere: AOADM Holding ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Vedtægter: 2018-01-10 (offentliggjort 2018-08-04)
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-10)