Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Binavne | ||||
Navne | Revisor | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-06-23 fjernes Bestyrelse: Pernille List Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jacob Christian Rath (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-11-30 tilføjes Binavne: Adsbøll Renovering A/S (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-30 tilføjes Navne: LIST BYG A/S (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-29 fjernes Navne: Adsbøll Renovering A/S (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-30 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-30 tilføjes Vedtægter: 2022-11-30 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-08-23 tilføjes Legale ejere: J. List Holding ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-23 fjernes Legale ejere: AH 2022 ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-22 fjernes Legale ejere: J. List Holding ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-23 tilføjes Reelle ejere: Jørgen List Petersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-23 fjernes Reelle ejere: Alexander Schrøder Adsbøll, Elizabeth Ibsen Adsbøll, Bjarne Adsbøll (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-22 fjernes Reelle ejere: Jørgen List Petersen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-17 tilføjes Bestyrelse: Pernille List Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Bjarne Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: J. List Holding ApS, AH 2022 ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-12-16 fjernes Legale ejere: AH 2022 ApS, J. List Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-22 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-02-22 fjernes Bestyrelse: Birgitte Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-21 fjernes Bestyrelse: Bjarne Adsbøll (formand) (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-22 tilføjes Vedtægter: 2021-02-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Adsbøll (formand) (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-09-11 fjernes Bestyrelse: Frank Roald Skovsted (formand) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-10 fjernes Bestyrelse: Bjarne Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-02-21 tilføjes Bestyrelse: Frank Roald Skovsted (formand) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-02-21 fjernes Bestyrelse: Jeanette Brogaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-02-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2020-02-21 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-01-09 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Brogaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-01-09 tilføjes Direktion: Jørgen List Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggeri- og entreprenørvirksomhed indenfor renovering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-09 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Legale ejere: AH 2022 ApS, J. List Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2018-01-09 tilføjes Navne: Adsbøll Renovering A/S (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2018-01-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen List Petersen, Alexander Schrøder Adsbøll, Elizabeth Ibsen Adsbøll, Bjarne Adsbøll (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-01-09 tilføjes Stiftere: J. List Holding ApS, AH 2022 ApS (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Vedtægter: 2018-01-09 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-10)