Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalie Skrams Allé 31, 2500 Valby (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Direktion: Jeppe Munksnæs (direktør) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-08 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-19 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Legale ejere: Jeppe Munksnæs (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Navne: Failing Foreward IVS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Reelle ejere: Jeppe Munksnæs (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Stiftere: Jeppe Munksnæs (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-19 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-19 tilføjes Direktion: Jeppe Munksnæs (direktør) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Jeppe Munksnæs (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalie Skrams Allé 31, 2500 Valby (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Direktion: Jeppe Munksnæs (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-08 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Legale ejere: Jeppe Munksnæs (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Navne: Failing Foreward IVS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Munksnæs (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Stiftere: Jeppe Munksnæs (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-01-08 tilføjes Vedtægter: 2018-01-08 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)