Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Wagn Kisselhegn Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 fjernes Bestyrelse: Jonas Hedegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Akacielunden 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jonas Hedegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-05-01 fjernes Bestyrelse: Lars Hulgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Vendelbo Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akacielunden 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehusvej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Bestyrelse: Karen Hertz Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-03-19 tilføjes Hjemmeside: www.roskildesoev.dk (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: formand@roskildesoev.dk (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-12-21 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-12-14 tilføjes Bestyrelse: Mia Pallisgaard Hansen (næstformand) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-12-13 fjernes Bestyrelse: Mia Pallisgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehusvej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-10-20 tilføjes Bestyrelse: Mia Pallisgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-10-20 tilføjes Formål: Fondens formål er: - at drive socialøkonomiske virksomheder, herunder servicevirksomheder som fx café, restaurant og catering økologisk, lokalt og bæredygtigt, - at medvirke til at socialt udsatte får en meningsfuld tilværelse i positiv udvikling, - at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked der hjælper ledige og andre udsatte ind på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse - at være til støtte for Roskilde og omegn i kulinarisk, kulturel og social henseende - at samarbejde respektfuldt og hensynsfuldt med andre aktører og virksomheder - at fremvise eksemplarisk socialøkonomisk virksomhed, der skaber resultater på alle bundlinjer (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-20 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Navne: Fonden Roskilde SØV (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Vedtægter: 2017-10-20 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-10)