Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Müller | 31.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Lau Hansen | 20.08.2020 | 25.04.2024 | direktør |
Henrik Müller | 09.01.2018 | 20.08.2020 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Patrick Rosato | 03.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Müller | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stig Hølledig | 31.03.2022 | formand |
Ebbe Skak Larsen | 21.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jim Ditmore | 21.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulf Munkedal | 27.09.2020 | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stig Hølledig | 21.07.2020 | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Müller | 21.07.2020 | 30.03.2022 | formand |
Henrik Müller | 23.03.2018 | 20.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Stig Hølledig | 23.03.2018 | 20.07.2020 | formand |