Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 48, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 77, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2017-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENDORPHI HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 77, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Heides Gade 24, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Heides Gade 24, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Direktion: Morten Riber Paarup (direktør) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-23 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Legale ejere: Morten Riber Paarup (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Navne: Obnio ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Riber Paarup (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Vedtægter: 2017-11-23 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-09)