Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Artur Petrosyan (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-07-01 fjernes Direktion: Taron Nikolyan (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Artur Petrosyan (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: Victoria invest ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Artur Petrosyan (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Nikolian (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Taron Nikolyan (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Andreas Nikolian (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 6, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 40, st., 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 40, st., 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2020-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-16 tilføjes Navne: Victoria pizza Haderslev ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-15 fjernes Navne: Victoria pizza Silkeborg ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-16 tilføjes Vedtægter: 2020-07-16 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2019-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2017-12-28 tilføjes Direktion: Taron Nikolyan (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-28 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Legale ejere: Victoria invest ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-28 tilføjes Navne: Victoria pizza Silkeborg ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-12-28 tilføjes Reelle ejere: Andreas Nikolian, Taron Nikolyan (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2017-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Stiftere: Victoria invest ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Vedtægter: 2017-12-28 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2017-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-09)