Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-07-01 tilføjes Interessenter: Tomas Norman Dam (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-06-30 fjernes Interessenter: Kaj Michael Tolver Jensen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2018-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 45, 1. th., 1165 København K (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-08 tilføjes Interessenter: Søren Clausen, Peter Bjarne Hansen, Olaf Marquard Petersen, Kim Aaen, Kaj Michael Tolver Jensen, Hans Jannik Bjerrum, Hanne Møller, Frank Thor Jørgensen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: per@tlsrevision.dk (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-08 tilføjes Navne: Stavensbølgade 78 m. fl., 6440 Augustenborg I/S (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-01-09)