Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Bestyrelse: Finn Hasselriis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Binavne: Sharia Co-Investment Trust A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Direktion: Finn Hasselriis (direktør) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-04 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Kontaktoplysninger: finnh@cphlaw.eu (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Legale ejere: CENTER MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Navne: IFIE Trust A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-05-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Reelle ejere: Finn Hasselriis (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Stiftere: Swan Danica Investment ApS, CENTER MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-10-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-31 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-03 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: finnh@cphlaw.eu (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggernes Plads 17, 2., 1799 København V (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-10-27 tilføjes Vedtægter: 2020-10-27 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-13 tilføjes Navne: IFIE Trust A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-02-12 fjernes Navne: IFIE A/S (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-02-13 tilføjes Vedtægter: 2020-02-13 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-01-27 tilføjes Binavne: Sharia Co-Investment Trust A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-01-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde markedsføring og hermed beslægtet virksomhed og deltage i co-investments. (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: IFIE A/S (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-26 fjernes Navne: Viking Version 2.0. A/S (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-05-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggernes Plads 17, 2., 1799 København V (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 2., 1058 København K (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-21 fjernes Binavne: Sharia Co-Investment A/S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-11 tilføjes Bestyrelse: Katja Berglund Loud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-11 fjernes Bestyrelse: Rasmus Percy Hermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-11 tilføjes Legale ejere: CENTER MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-11 fjernes Legale ejere: Swan Danica Investment ApS (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-10 fjernes Legale ejere: CENTER MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Navne: Viking Version 2.0. A/S (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-10-10 fjernes Navne: Amin Finance Institute A/S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-11 tilføjes Reelle ejere: Finn Hasselriis (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-11 fjernes Reelle ejere: Rasmus Percy Hermann (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-10 fjernes Reelle ejere: Finn Hasselriis (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Vedtægter: 2018-10-11 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-04-12 fjernes Bestyrelse: Qaisar Zubair Najeeb (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 2., 1058 København K (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2018-01-04 tilføjes Bestyrelse: Qaisar Zubair Najeeb (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-01-04 tilføjes Binavne: Sharia Co-Investment A/S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-04 tilføjes Direktion: Finn Hasselriis (direktør) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde markedsføring og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-04 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Legale ejere: CENTER MANAGEMENT ApS, Swan Danica Investment ApS (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-01-04 tilføjes Navne: Amin Finance Institute A/S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-04 tilføjes Reelle ejere: Finn Hasselriis, Rasmus Percy Hermann (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2018-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2018-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-01-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-01-04 tilføjes Stiftere: Swan Danica Investment ApS, CENTER MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Vedtægter: 2018-01-04 (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-09)