Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 991, 9760 Vrå (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: aarupfreelancer@gmail.com (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Legale ejere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Navne: Aarup-freelancer IVS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Reelle ejere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Stiftere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Michael Holst Dommerborg (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 991, 9760 Vrå (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Michael Holst Dommerborg (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: aarupfreelancer@gmail.com (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: Aarup-freelancer IVS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Stiftere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)