Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Vincenzo Catanzaro | 17.08.2020 | 09.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Andrea Cassini | 17.07.2020 | 17.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Vincenzo Catanzaro | 17.07.2020 | 16.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Dennis Vilain | 02.01.2018 | 17.07.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
The Builders ApS (CVR 39313731) | NORMAL | 05.02.2018 | 13.06.2019 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |