Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Mette Bernt Knudsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagerstræde 7, 1. th., 1617 København V (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 tilføjes Hjemmeside: www.content-people.com (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hi@content-people.com (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-01-05 tilføjes Direktion: Mette Bernt Knudsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2018-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er journalistisk og redaktionel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-05 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Legale ejere: MBK Media ApS, Buffi Aps (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Navne: Content People ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Reelle ejere: Teitur Jónasson, Mette Bernt Knudsen (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Stiftere: MBK Media ApS, Buffi Aps (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2018-01-05 tilføjes Vedtægter: 2018-01-05 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)