Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kragen Media ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-06 tilføjes Revisor: ReviNord (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Byvej 19, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Direktion: Hanne Birgitte Møsting Krag (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab ved at eje kapitalinteresser i andre virksomheder. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-03 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Legale ejere: Hanne Birgitte Møsting Krag (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-03 tilføjes Navne: Kragen Holding ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Reelle ejere: Hanne Birgitte Møsting Krag (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-01-03 tilføjes Stiftere: Hanne Birgitte Møsting Krag (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Vedtægter: 2018-01-03 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-05)