Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Svinget 8, 5683 Haarby (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Direktion: Marc Østergaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-04 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Legale ejere: M. Ø. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Lind Østergaard ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: Marc Østergaard Larsen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Stiftere: M. Ø. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinget 8, 5683 Haarby (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Direktion: Marc Østergaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, renovering og udlejning af fast ejendom samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-04 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Legale ejere: M. Ø. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Lind Østergaard ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Reelle ejere: Marc Østergaard Larsen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Stiftere: M. Ø. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Vedtægter: 2018-01-04 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-18)