Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettensvej 191, 5270 Odense N (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Bibranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-02 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Kontaktoplysninger: kim.b@godmail.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Legale ejere: Kim Michael Bærentsen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Navne: Enoflora - Kims Blomster ApS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Reelle ejere: Kim Michael Bærentsen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Stiftere: Kim Michael Bærentsen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-02-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2022-01-29 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2020-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-11-19 fjernes Direktion: Kim Michael Bærentsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-11-21 Statstidende Dekret
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-02 tilføjes Direktion: Kim Michael Bærentsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2018-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kim.b@godmail.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: Kim Michael Bærentsen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-02 tilføjes Reelle ejere: Kim Michael Bærentsen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettensvej 191, 5270 Odense N (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med detail- og engroshandel inden for blomsterbranchen, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-02 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: Enoflora - Kims Blomster ApS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Stiftere: Kim Michael Bærentsen (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-04 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-21)