Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Frederik Ingemar Söderlund | 16.09.2020 | 16.03.2022 | direktør |
Holger Leonhard Zilleken | 16.09.2020 | 16.03.2022 | direktør |
Thomas Esben Khan | 01.07.2019 | 16.09.2020 | direktør |
Jesper Skovsgaard | 29.12.2017 | 01.07.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Skriver | 01.07.2019 | 16.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Esben Khan | 01.07.2019 | 16.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Jeremiah Cahill | 01.07.2019 | 16.09.2020 | formand |