Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: FGV4 Aps. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibsvænget 16, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-03 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: mortensen2909@gmail.com (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Legale ejere: ROSENFELDT HOLDING ApS, SUNSTATION DENMARK ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Navne: JMBC Invest Aps (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Reelle ejere: Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen, Jesper Mortensen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Stiftere: SUNSTATION DENMARK ApS, ROSENFELDT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibsvænget 16, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Martin Luther Kings Vej 25, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mortensen2909@gmail.com (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martin Luther Kings Vej 25, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martin Luther Kings Vej 25, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Martin Luther Kings Vej 25, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-03 tilføjes Direktion: Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-01-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandel. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-03 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Legale ejere: ROSENFELDT HOLDING ApS, SUNSTATION DENMARK ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Navne: JMBC Invest Aps (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Lie Rosenfeldt Christiansen, Jesper Mortensen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Stiftere: SUNSTATION DENMARK ApS, ROSENFELDT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-01-03 tilføjes Vedtægter: 2018-01-03 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)