Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Kapital | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Teknologisk Indeklima IVS. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: NOTEK ApS. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KGL- Gruppen ApS. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brorupvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-02 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: dk@totalinvest.dk (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Dennis Biolzi Krog (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: Dk Klima Holding ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Dennis Biolzi Krog (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Stiftere: Dennis Biolzi Krog (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Dennis Biolzi Krog (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Dk Klima Holding ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Dk Klima Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-08-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brorupvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vivede Møllehuse 2, 4640 Faxe (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: dk@totalinvest.dk (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vivede Møllehuse 2, 4640 Faxe (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-01-02 tilføjes Direktion: Dennis Biolzi Krog (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-02 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Legale ejere: Dennis Biolzi Krog (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Navne: Dk Klima Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Reelle ejere: Dennis Biolzi Krog (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Stiftere: Dennis Biolzi Krog (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-01-02 tilføjes Vedtægter: 2018-01-02 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)