Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RNK 2017 ApS. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2020-01-09 tilføjes Legale ejere: NK 2020 Holding ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-09 fjernes Legale ejere: Niels Kjærgaard (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bjerres Vej 7, 7620 Lemvig (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Direktion: Niels Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanbringelse og formueforvaltning, herunder besiddelse af anparter og aktier i andre selskaber samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-31 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Legale ejere: Niels Kjærgaard (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2017-12-13 tilføjes Navne: Niredan Holding ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Reelle ejere: Niels Kjærgaard (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-13 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Vedtægter: 2017-12-13 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-02)