Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 8, 8830 Tjele (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-15 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: nichlasmrk@outlook.com (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Legale ejere: Nichlas Mørk (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Navne: Mørk87 Holding IVS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes ObligatoriskEmail: nichlasmrk@outlook.com (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Stiftere: Nichlas Mørk (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Nichlas Mørk (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 8, 8830 Tjele (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Direktion: Nichlas Mørk (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-15 tilføjes Formål: irksomhedens formål er at lave investeringer (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-15 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: nichlasmrk@outlook.com (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: Nichlas Mørk (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Navne: Mørk87 Holding IVS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes ObligatoriskEmail: nichlasmrk@outlook.com (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Stiftere: Nichlas Mørk (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-15 tilføjes Vedtægter: 2017-12-15 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Takso IVS. (offentliggjort 2019-04-04)