Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 991, 9760 Vrå (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-28 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Kontaktoplysninger: aarupfreelancer@gmail.com (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Navne: aarup freelancer aps (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes ObligatoriskEmail: aarupfreelancer@gmail.com (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Stiftere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Michael Holst Dommerborg (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 991, 9760 Vrå (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Direktion: Michael Holst Dommerborg (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-12-28 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-28 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 129.900,00 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: aarupfreelancer@gmail.com (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Legale ejere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Navne: aarup freelancer aps (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes ObligatoriskEmail: aarupfreelancer@gmail.com (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-12-28 tilføjes Stiftere: Michael Holst Dommerborg (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-12-28 tilføjes Vedtægter: 2017-12-28 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)