Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oluf Krags Vej 14, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgården 45, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgården 45, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Boelsmindevej 196, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boelsmindevej 196, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-03-13)
Den 2017-12-27 tilføjes Direktion: Hauke Thiessen (direktør) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og videresalg af jord samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-27 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Legale ejere: Peter Boel Beck, Mikkel Bonde Beck, Amalie Bonde Beck, Jakob Beck Thiessen, Ann-Kathrine Beck Thiessen, Frederik Beck Sigsgaard, Niels Kristian Beck Nielsen, Laura Maria Beck Nielsen, Joakim Beck Thiessen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-27 fjernes Legale ejere: Peter Boel Beck (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-27 tilføjes Navne: Boelsminde II ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Stiftere: Peter Boel Beck, Niels Kristian Beck Nielsen, Laura Maria Beck Nielsen, Joakim Beck Thiessen, Jakob Beck Thiessen, Frederik Beck Sigsgaard, Ann-Kathrine Beck Thiessen (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Vedtægter: 2017-12-27 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-28)