Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerhaven 23, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Legale ejere: Jonathan Holst Bruus, Magnus Holger Knoblauch Hjortlund (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Navne: Knife Magazine IVS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Reelle ejere: Jonathan Holst Bruus, Magnus Holger Knoblauch Hjortlund (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Stiftere: Magnus Holger Knoblauch Hjortlund, Jonathan Holst Bruus (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 Statstidende Dekret
Den 2021-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Jonathan Holst Bruus (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerhaven 23, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Jonathan Holst Bruus (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive koncertvirksomhed, eventvirksomhed, publikationsvirksomhed, udstillingsvirksomhed, udgivelsesvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter indenfor musik og kunst. (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Jonathan Holst Bruus, Magnus Holger Knoblauch Hjortlund (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Knife Magazine IVS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Holst Bruus, Magnus Holger Knoblauch Hjortlund (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Stiftere: Magnus Holger Knoblauch Hjortlund, Jonathan Holst Bruus (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)