Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: MMK ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: JAN K. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jan Konieczny (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2019-01-30 fjernes Reelle ejere: Jan Konieczny (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-09 tilføjes Navne: FRBV 25 ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-08 fjernes Navne: FRBV 25 IVS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-09 tilføjes Vedtægter: 2018-06-09 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 16, 2840 Holte (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 140, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge fast ejendom. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-22 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@compudan.com (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: FRBV 25 IVS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-04-22 fjernes Navne: PUBBEN TOPPEN IVS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Jan Konieczny (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: JAN K. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Konieczny (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 140, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-12-27 tilføjes Formål: er at drive cafë- og restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Navne: PUBBEN TOPPEN IVS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-12-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Stiftere: JAN K. HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Vedtægter: 2017-12-27 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-13)