Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRAESIDIO ApS. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 28, 1. th., 1260 København K (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Direktion: Susanne Skov Diemer (direktør) (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab ved ejerskab af underliggende driftsselskaber og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-27 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Legale ejere: DIEMER HOLDING 2017 ApS, Susanne Skov Diemer (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Navne: PRAESIDIO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Reelle ejere: Susanne Skov Diemer (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Stiftere: Susanne Skov Diemer (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Vedtægter: 2017-12-27 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-27)