Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Zoffmann Jessen(virk.: 26) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 11,54 % | 11,54 % | 19,23 % | 34,62 % |
Nadja Adelgaard Houmøller(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,35 % | 10,35 % | 17,24 % | 31,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nadja Adelgaard Houmøller | 29.09.2011 | Kløverbo 8, 2665 Vallensbæk Strand |
Bo Zoffmann Jessen | 31.07.2019 | Skjalm Hvides Gade 8, 1728 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Arnøje Bygade 5 ApS | 39191822 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Bo2Ge ApS | 41700289 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
LEP A/S | 25697243 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
PS4 A/S | 26205751 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.01.2020 | 8,16 (km) | Holmevej 65B, 2860 Søborg | Skjalm Hvides Gade 4, 1728 København V |
25.09.2020 | 0,03 (km) | Skjalm Hvides Gade 4, 1728 København V | Skjalm Hvides Gade 8, 1728 København V |
Arnøje Bygade 5 ApS. |
Sidst opdateret den 22.03.2021 og angivet som gældende fra 22.03.2021 (1293 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ARNVIND GROUP ApS | 30208358 |
ARNVIND MANAGEMENT ApS | 30208358 |
Arny Gudlaug Johannesdóttir | 37839124 |
AR Nyhavn Holding ApS | 37808563 |
ARNÅVEJ 6 ApS | 36435348 |
Arnøje Bygade 5 IVS | 39191822 |
Arnøje Forsyninglaug | 35200770 |
Arnøje Forsyningslaug | 33651953 |
Arnøje Vandværk a.m.b.a. | 35190201 |
ARO-CG | 41725281 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Zoffmann Jessen(virk.: 26) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 12 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
Nadja Adelgaard Houmøller(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 45 % | 0 % | 7 % | 24 % | 7 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Zoffmann Jessen(virk.: 26) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 18 | 9 | 2 | 7 |
Nadja Adelgaard Houmøller(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sum | 18 | 9 | 4 | 9 |
Pct. | 45 % | 23 % | 10 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |