Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenfeldtvej 30, 1. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-20 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Legale ejere: Asef Munir (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Navne: Am. Murer IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Reelle ejere: Asef Munir (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Stiftere: Asef Munir (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-11-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Asef Munir (direktør) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenfeldtvej 30, 1. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Direktion: Asef Munir (direktør) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murer virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-20 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Legale ejere: Asef Munir (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Navne: Am. Murer IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Reelle ejere: Asef Munir (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Stiftere: Asef Munir (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Vedtægter: 2017-12-20 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-20)