Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zibra Holding ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-19 tilføjes Navne: Zunzhine ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-18 fjernes Navne: Sunshinebyaz ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høveltevej 67, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Anna Zibrandtsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Anna Zibrandtsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Sunshinebyaz ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Anna Zibrandtsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)