Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 100, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejrupvej 53, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Direktion: Samantha Jane Drummond (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Direktion: Pernille Storm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: samantha@habitusdesigngroup.com (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@habitusdesigngroup.com (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Reelle ejere: Samantha Jane Drummond (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 fjernes Reelle ejere: Pernille Storm (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejrupvej 53, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 100, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 100, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Pantheonsgade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 tilføjes Hjemmeside: www.habitusdesigngroup.com (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@habitusdesigngroup.com (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pantheonsgade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2018-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Pernille Storm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, renovere og sælge eller udleje boligejendomme i Danmark og sælge konsulentyderlser i forbindelse med design-management og designkoordinering af større hotel- og boligbyggeri i Danmark, EU og Asien samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Drummond Holding ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Habitus Design ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Pernille Storm (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Stiftere: Drummond Holding ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)