Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 160, 9240 Nibe (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 160, 9240 Nibe (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2017-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hasseris Å ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2021-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 160, 9240 Nibe (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 160, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 160, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 160, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 160, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektudvikling samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Peter Krogsgaard Jensen (offentliggjort 2018-01-27)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Krogsgaarden ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jensen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Stiftere: Peter Krogsgaard Jensen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)