Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Stine A Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Stine A Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GATE 95 ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 79, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Stine Aaboe (direktør) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og besiddelse af værdipapirer, herunder aktier og anparter, samt investering i fast ejendom. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Stine Aaboe (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Stine A Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Stine Aaboe (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Stiftere: Stine Aaboe (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)