Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Norddigesvej 2, 1. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-20 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Hjemmeside: respaunce.com (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: oa@respaunce.com (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Legale ejere: MVP HOLDING 2007 ApS, GOWA Holding II ApS, VAMPAS IVS, VIDEN PARTNER ApS, KITO 2017 ApS, Kope Invest ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: Respaunce Danmark ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Reelle ejere: Marianne Vindum Kolenda (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Stiftere: VIDEN PARTNER ApS, VAMPAS IVS, MVP HOLDING 2007 ApS, KITO 2017 ApS, GOWA Holding II ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-03-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-07 fjernes Bestyrelse: Dennis Birkeholm Larsen (formand) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Poul Søgren Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-09 Statstidende Dekret
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 87.662,00 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-04-17 tilføjes Vedtægter: 2020-04-17 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 85.227,00 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 79.139,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 73.051,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-09-25 tilføjes Legale ejere: Kope Invest ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-09-25 fjernes Legale ejere: KEY2KNOW A/S (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norddigesvej 2, 1. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-27 tilføjes Hjemmeside: respaunce.com (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: oa@respaunce.com (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 60.876,00 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: KEY2KNOW A/S (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Marianne Vindum Kolenda (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2018-12-18 fjernes Reelle ejere: Ole-Steen Andreasen, Poul Søgren Hansen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 53.571,00 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-02 tilføjes Vedtægter: 2018-10-02 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-12-20 tilføjes Bestyrelse: Dennis Birkeholm Larsen (formand) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-12-20 tilføjes Direktion: Poul Søgren Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af IT-software samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-20 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Legale ejere: MVP HOLDING 2007 ApS, GOWA Holding II ApS, VAMPAS IVS, VIDEN PARTNER ApS, KITO 2017 ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Navne: Respaunce Danmark ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Reelle ejere: Ole-Steen Andreasen, Poul Søgren Hansen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-12-20 tilføjes Stiftere: VIDEN PARTNER ApS, VAMPAS IVS, MVP HOLDING 2007 ApS, KITO 2017 ApS, GOWA Holding II ApS (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-12-20 tilføjes Vedtægter: 2017-12-20 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2017-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)