Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2018-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Intelligo Denmark ApS. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2020-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zency ApS. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2021-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-08-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 122, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Direktion: Julian Francis Christmas (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og i øvrigt udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-21 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Hjemmeside: https://nordiccedar.com (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: virksomhed@nordiccedar.com (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Legale ejere: Julian Francis Christmas (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Navne: Nordic Cedar Invest ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Julian Francis Christmas (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Stiftere: Julian Francis Christmas (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)