Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kimmerslevvej 30, 4140 Borup (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Direktion: Christian Wolff-Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-20 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Legale ejere: Xenia Wolff-Petersen, Sofia Wolff-Petersen (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Navne: FORP ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Reelle ejere: Xenia Wolff-Petersen, Sofia Wolff-Petersen (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Stiftere: JPAW Holding ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Christian Wolff-Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Jane Wolff-Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kimmerslevvej 30, 4140 Borup (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2018-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solager 3, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Xenia Wolff-Petersen, Sofia Wolff-Petersen (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: JPAW Holding ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Xenia Wolff-Petersen, Sofia Wolff-Petersen (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Jane Wolff-Petersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solager 3, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-12-20 tilføjes Direktion: Jane Wolff-Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktions-, handels-, service-, finansierings- oginvesteringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-20 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Legale ejere: JPAW Holding ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-12-20 tilføjes Navne: FORP ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Reelle ejere: Jane Wolff-Petersen (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Stiftere: JPAW Holding ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets samlede direktion. (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Vedtægter: 2017-12-20 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2017-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-24)