Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Emilie Bøg Wieland | 21.12.2017 | 17.12.2020 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Meyer Hjorth | 22.03.2018 | 17.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Emilie Bøg Wieland | 21.12.2017 | 22.03.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Meyers Murer & Ejendomsservice IVS (CVR 39189623) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 22.12.2017 | 07.05.2019 | 100,00% | 100,00% |